ymddiriedolwyr THE FRY ART GALLERY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1167717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Roderick Brian Newton | Cadeirydd | 22 October 2020 |
|
|
||||
Jules Francesca Teal | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Jason Cowley | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Simon John Gough | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Emily Beatrice May | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Candida Ann Clark | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Maureen Alexandra Johnston | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Nicola Jane Stratton Tyler | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
PHILIP JOHN NEALE | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
NIGEL DAVID WARWICK WEAVER | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||
FANNY HAINE | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||
MARTIN HAROLD GRUSELLE | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||
IRIS GWENDOLINE WEAVER | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||
GORDON ISON CUMMINGS | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|||||
JOHN STAFFORD READY | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||
JENNIFER ANN CUMMINGS | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.