ymddiriedolwyr THE BARDSEY ISLAND TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 507153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alun Llwyd Jones | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|||||
David Giblin | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Dewi Ensyl Lewis | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Deryl Roberts | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Purdon | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Glyn Philip Dovener Owen | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Alwyn Evans Jones | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Dilwyn Morgan | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Angela June Tyne | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Lona Williams | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Hughes-Jones | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Wilcox | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.