TURKEN FOUNDATION UK
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable purposes Education/training The prevention or relief of poverty Accommodation/housing Religious activities Economic/community development/employment Human rights/religious or racial harmony/equality or diversity
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022
Pobl
2 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Ionawr 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YASEMIN SOLMAZ | Cadeirydd | 01 February 2019 |
|
|
||||
MUHAMMED ABDUL KERIM YUSUF CEVAHIR | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £409.11k | £60.38k | £67.79k | £110.29k | £90.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £328.63k | £16.94k | £99.31k | £113.24k | £90.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Gorffenaf 2023 | Yn hwyr | Yn hwyr o 15 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffenaf 2023 | Yn hwyr | Yn hwyr o 15 diwrnod | |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Gorffenaf 2022 | 28 Awst 2023 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffenaf 2022 | 28 Awst 2023 | 89 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Gorffenaf 2021 | 15 Mawrth 2023 | 288 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffenaf 2021 | 15 Mawrth 2023 | 288 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Gorffenaf 2020 | 22 Mehefin 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffenaf 2020 | 22 Mehefin 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Gorffenaf 2019 | 17 Mehefin 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffenaf 2019 | 17 Mehefin 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 AUG 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 1. FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE OF LIMITED MEANS FROM ANY PART OF THE WORLD WHO ARE COMING TO THE UK IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: A) AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION. B) PROVIDING FOR THEIR EDUCATION (INCLUDING THE STUDY OF MUSIC AND OTHER ARTS), BY ENABLING THEM TO UNDERTAKE TRAVEL IN FURTHERANCE OF THAT EDUCATION OR TO PREPARE FOR ENTRY TO ANY OCCUPATION, TRADE OR PROFESSION ON LEAVING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT C) SUPPORTING STUDENTS WHO FOLLOW THE ISLAMIC FAITH BY THE PROVISION OF ACCOMMODATION SUITABLE TO THEM TO PURSUE THE PRACTICES OF THEIR MUSLIM FAITH AND OTHER SUPPORT TO ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO UK SOCIETY. 2. THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE IN ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE IN THEIR SOLE DISCRETION PROVIDED THAT THE CHARITY MAY NOT FURTHER ANY PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF SCOTLAND OR NORTHERN IRELAND.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
Turken Foundation UK
Ruskin House
40-41 Museum Street
LONDON
WC1A 1LT
- Ffôn:
- 02088888545
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window