Hanes ariannol HOPE FOR SOUTHALL STREET HOMELESS
Rhif yr elusen: 1164674
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £249.68k | £153.84k | £168.29k | £131.66k | £168.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £175.03k | £135.34k | £185.14k | £136.48k | £152.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.15k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | £42.35k | £49.64k | £82.55k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.