Hanes ariannol CROYDON PEOPLE FIRST
Rhif yr elusen: 1168110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (84 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.62k | £9.10k | £36.28k | £15.55k | £26.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.67k | £17.30k | £30.56k | £28.71k | £30.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.18k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.18k | N/A | £17.08k | £9.34k | £10.64k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.