ymddiriedolwyr JORDANS VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1168253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Cork | Cadeirydd | 26 July 2017 |
|
|
||||
Clare Skidmore | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Christopher Waymouth | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Andrew Holdsworth | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Dominick Pegram | Ymddiriedolwr | 20 December 2016 |
|
|
||||
Paul Wright | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
|||||
GORDON HAMME | Ymddiriedolwr | 16 July 2016 |
|
|
||||
JOHN BELL | Ymddiriedolwr | 10 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.