Hanes ariannol THE GRANGE FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1165859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.75m | £2.46m | £2.60m | £3.96m | £3.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.27m | £1.55m | £3.27m | £3.63m | £3.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £350.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.23m | £2.09m | £1.42m | £2.34m | £2.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.43m | £305.74k | £1.03m | £1.53m | £1.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £736 | £481 | £121 | £91 | £2.72k | |
|
Incwm - Arall | £88.00k | £68.90k | £154.58k | £97.50k | £165.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £500.00k | £623.17k | £0 | £2.50k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.21m | £1.48m | £3.20m | £3.56m | £3.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £68.25k | £66.79k | £69.03k | £69.60k | £81.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.03k | £11.74k | £40.24k | £19.16k | £17.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.