ymddiriedolwyr T1INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1168249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melissa Passarelli | Cadeirydd | 23 January 2024 |
|
|
||||
David Fraser | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Dr Harpreet Nagra | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Dr Olamide Adejumo | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Cameron Hall | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Matthew Dinger | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Heather Robinson | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
Fiona Dawson | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Pfiester | Ymddiriedolwr | 15 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.