ymddiriedolwyr ARCHIVES WEST MIDLANDS
Rhif yr elusen: 1168386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Louise Sampson | Cadeirydd | 28 September 2022 |
|
|
||||
Eleanor Cook | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Justine Samantha Pick | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Carys Ellen Fyson | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Dr Pedro Miguel Cravinho Lopes | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Robin James Dakin | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Oxborrow-Cowan | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
Joanna Dungey | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
Richard Lewis | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
DR Clare Watson | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
Mary Fox McKenzie | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|||||
JANENE COX | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.