Dogfen lywodraethu THE CHRISTIAN SPIRITUALIST SOCIETY INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 507420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED OCTOBER 1977 REVISED 25/3/1978 AS AMENDED 27/1/1979, 12/3/1979, 4/7/1981, APRIL 1982, 3/5/1986, 12/3/1988, 9/3/1991, 13/3/1993, 30/10/1993, 26/4/2002, 21/4/2007, 13/4/2013. AS AMENDED ON 23 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CHRISTIAN RELIGION, IN PARTICULAR CHRISTIAN SPIRITUALISM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.