ymddiriedolwyr MEMBURY PARISH HALL
Rhif yr elusen: 1166182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence John Pitt | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Roberta Ann Clarke | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Duncan Mackinder | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
David Neill | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Heidi Wickens | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Jennifer Shirley Beaman | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Susan Nicholson | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Paul Nicholson | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Ruth Foster | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Daniel Lazar | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
Susan McLaney | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.