Hanes ariannol LLANTRISANT GUILDHALL
Rhif yr elusen: 1166059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.30k | £491.90k | £124.70k | £59.39k | £43.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.88k | £61.55k | £74.27k | £73.62k | £75.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £71.96k | £69.86k | £110.00k | £36.29k | £7.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.