ymddiriedolwyr LLANTRISANT GUILDHALL
Rhif yr elusen: 1166059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alexander Myles | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
STEPHEN LAMB | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
JANETTE CAROL BEATTIE | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
SUSAN CHRISTINE FUDGE | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
CATHERINE JEAN DAVIES | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Cowan | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Anthony Douglas Thompson | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Diane Gwilt | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
THOMAS WINSTON GROTHER | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|||||
MARTIN JULIAN HOOKER | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.