Hanes ariannol NORTHAMPTONSHIRE HEALTH CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1165702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £855.00k | £1.43m | £1.83m | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £960.00k | £1.23m | £1.58m | £1.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.02m | £596.00k | £1.28m | £1.56m | £856.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £165.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £122.00k | £0 | £77.00k | £177.00k | £205.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £102.00k | £94.00k | £75.00k | £96.00k | £118.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £647.00k | £63.00k | £177.00k | £331.00k | £144.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.14m | £832.00k | £1.08m | £1.28m | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £103.00k | £126.00k | £149.00k | £297.00k | £266.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £18.00k | £11.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £998.00k | £0 | £1.07m | £1.26m | £1.32m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.00k | £2.00k | £1.00k | £0 | £2.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.