ymddiriedolwyr THE ARTS SOCIETY KINGSTON
Rhif yr elusen: 1168151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Turner | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Barbara Wood | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Professor Avril Horner | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Lisa Maria Ortiz | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Robin Linnecar | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
LOUISE LEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
PAUL JARMAN | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
|
||||
ANNE BEAUMONT | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.