ymddiriedolwyr CHESTER-LE-STREET TOWN FOOTBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1165687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Quinn | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Paul Burlison | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Craig Herkes | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Marc Kelly | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Stephen O'Shaughnessy | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Neil Smith | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
CRAIG PATTISON | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
Ian Staines | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
ALAN WILKIE | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Joseph Donald Burlison | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
KEITH GREENER | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.