Hanes ariannol Foundations for Families & Their Communities
Rhif yr elusen: 1169508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.16k | £42.85k | £38.95k | £40.09k | £14.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.92k | £62.09k | £32.26k | £47.59k | £12.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.12k | £22.61k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.