ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, WALMSLEY WITH ST ANDREWS, BROMLEY CROSS
Rhif yr elusen: 1165756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Pearson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
JANE DENT | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Gavin Tracey | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Lucy Walsh | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Kevin Bellusci | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
John Evans | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
HILARY DUNN | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|||||
KEITH LEWIS | Ymddiriedolwr | 20 March 2016 |
|
|||||
MIKE RAWLINSON | Ymddiriedolwr | 20 March 2016 |
|
|
||||
GARY CHARNOCK | Ymddiriedolwr | 20 March 2016 |
|
|
||||
Allan Hopkins | Ymddiriedolwr | 20 March 2016 |
|
|
||||
Sheila Bolton | Ymddiriedolwr | 20 March 2016 |
|
|
||||
Kathleen Grieve | Ymddiriedolwr | 20 March 2016 |
|
|
||||
COLIN WESTWOOD | Ymddiriedolwr | 20 March 2016 |
|
|
||||
DEREK BAILEY | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|
||||
GRACE CHEESEMAN | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|
||||
GRACE JACKSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
SUSAN O'HARA | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
IRENE BAILEY | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.