ymddiriedolwyr WE ALL MATTER
Rhif yr elusen: 1170638
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Impey | Cadeirydd | 16 January 2019 |
|
|
||||
Christopher Sands | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Bethany Collins | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Charles Richard Hastings | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Abigail Shurmer | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
DAVID CHARLES AYRES | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.