ymddiriedolwyr COUNTY DURHAM SPORT
Rhif yr elusen: 1168336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Bell OBE | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Sarah Jane Campbell | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Marc Gregson | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|||||
Dr Sarah Nicole Harding | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Kieran Joel Spencer | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
WENDY EMBERSON | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|
||||
Meryl Christine Levington | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
||||
DAVID SHIPMAN | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.