ymddiriedolwyr SOUTH YORKSHIRE COUNTY OF THE GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 507808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Elizabeth Cook | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rebecca Broadbent | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Emma Louise Bradbury | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Terri-Ann Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Alice Emily Lindley | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Juliette Ann Carpenter | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Jaqueline Jayne Taggart | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Nikki Emma Jewison | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Karen Lynne Moisley-Stuart | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Christine Tate | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Rebecca Mary-Anne Findlay | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Lucy Eleanor Szocs | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Claire Rachel Morley | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Judith Kate Pleuvry | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Sara Adams | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Judith Elizabeth Evison | Ymddiriedolwr | 17 April 2020 |
|
|
||||
Zoe Kerrigan | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.