Hanes ariannol EAST MIDLANDS SEXUAL HEALTH
Rhif yr elusen: 1171488
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £219.20k | £185.30k | £217.23k | £100.36k | £58.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.09k | £284.85k | £305.58k | £144.92k | £98.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £189.80k | £151.43k | £84.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k | £4.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.