Dogfen lywodraethu THE LONG EATON AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER
Rhif yr elusen: 507890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 MAY 1978 AS AMENDED ON 15 NOV 2018 AS AMENDED ON 17 NOV 2022 AS AMENDED ON 21 NOV 2022 AS AMENDED ON 21 NOV 2022 AS AMENDED ON 22 NOV 2022 AS AMENDED ON 17 NOV 2022 AS AMENDED ON 22 NOV 2022 AS AMENDED ON 22 NOV 2022 AS AMENDED ON 22 NOV 2022 AS AMENDED ON 22 NOV 2022
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.