Hanes ariannol HANSEATIC UNION
Rhif yr elusen: 1168076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.49k | £38.40k | £35.35k | £65.88k | £65.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.87k | £35.45k | £35.39k | £48.37k | £50.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £30.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.