Hanes ariannol HENLEY GREEN COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1168318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.35k | £94.00k | £130.51k | £163.14k | £238.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.35k | £74.03k | £56.32k | £163.28k | £220.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.98k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £45.70k | £16.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.