ymddiriedolwyr SOUTH YORKSHIRE SCHOOLS' ATHLETIC ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 508016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupert Arthur John Gardner | Cadeirydd | 06 November 2014 |
|
|
||||
David Pryce | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Michelle Allott | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|
||||
IAN CHARLES SPOONER | Ymddiriedolwr | 07 November 2011 |
|
|
||||
BRIAN ADAMS | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
||||
Roger John Blades MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.