ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETROC, BODMIN
Rhif yr elusen: 1170555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL ROBERT HOLLEY | Cadeirydd | 08 April 2019 |
|
|
||||
Michaela Adele Giles | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Catherine Lilias Palmer | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Judith Squibbs | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Sadie Oakley | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Abigail Louise Cavalera | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
DEREK ANTHONY LOWE | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
ROLAND OAKLEY | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
JOANNA MARY DINGLE | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Rev ELAINE JEANETTE MUNDAY | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
BRYAN FREDERICK HAMMOND MBE | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
PETER JOHN DINGLE | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
MURIEL ANNE NICHOLL | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
Bryony Pamela Heather Dorrington | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|||||
ANDREW PHILIP ROBERT SADLEIR | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.