Hanes ariannol THE BATTLE OF BRITAIN MEMORIAL TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1169005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £553.56k | £570.05k | £465.90k | £443.66k | £491.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £877.91k | £671.49k | £702.87k | £833.10k | £891.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £74.83k | £115.26k | £6.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £125.88k | £379.21k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £155.61k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £374.58k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £52.84k | £35.04k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £264 | £198 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £61.78k | £165.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £753.52k | £610.10k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £124.15k | £61.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.50k | £1.58k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £246 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.