Hanes ariannol THE FIRCROFT TRUST
Rhif yr elusen: 1167428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £2.15m | £1.23m | £1.18m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.43m | £1.35m | £1.35m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £840.22k | £839.73k | £771.37k | £675.51k | £623.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £64.20k | £67.30k | £66.21k | £105.65k | £101.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £51.64k | £848.87k | £32.07k | £31.67k | £619.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £217.24k | £28.93k | £175.69k | £154.80k | £162.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.09m | £1.00m | £984.93k | £870.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £937 | £4.54k | £1.36k | £1.59k | £2.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £23.18k | £4.58k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £801.65k | £0 | £0 | £600.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.21m | £1.19m | £1.20m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £200.08k | £221.59k | £155.76k | £145.78k | £141.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.68k | £5.00k | £7.50k | £8.40k | £5.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.