ymddiriedolwyr METHODIST ASYLUM PROJECT MIDDLESBROUGH
Rhif yr elusen: 1167625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAT MARTIN | Cadeirydd | 13 June 2016 |
|
|||||
Frances Plane | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Heather Dipple | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Rev DAVID GODFREY | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
JOHN HINTON | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|||||
JOHN HINMAN | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
Brian James Glover | Ymddiriedolwr | 25 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.