ymddiriedolwyr THOMAS WHITE COTTAGE HOMES (2016) CHARITY
Rhif yr elusen: 1168780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORDON PEGG | Cadeirydd | 01 January 2000 |
|
|
||||
Lynne Patricia Reading | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Catherine Prudence Maund | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Michelle Winnett Stafford | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
||||
Nicolette Schirrmacher | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
Rev Rayman Anthony Khan | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|
||||
THOMAS MATTHEW HORTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.