ymddiriedolwyr GUISELEY RANGERS AMATEUR RUGBY LEAGUE FOOTBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1168301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Philip Simpson | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Anthony Garry Asquith | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Stephen Carl Hobson | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Rose Oliver | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Stuart Miles Bennett | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Michelle Elizabeth Hobson | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
Richard McEwan-Peters | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
NEIL ANTHONY SCHOFIELD | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
Alexander Bayfield | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
Helen Louise Schofield | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.