ymddiriedolwyr STAFFORD SAMARITANS
Rhif yr elusen: 1167807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Dennis Whiting | Cadeirydd | 31 July 2023 |
|
|
||||
Sarah Jane Preston | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Louise Andrews | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Michelle Haywood | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
TERESA ELIZABETH MINGAY | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Clive John Dunham | Ymddiriedolwr | 30 March 2024 |
|
|
||||
Dr Brian Lancelot Burrows | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Martin Marriott | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Alan Alecock | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.