ymddiriedolwyr INVISIBLE DUST
Rhif yr elusen: 1171156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansuman Biswas | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|||||
Yuki Sumner | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
GILLEAN DICKIE | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
SUSAN JONES | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|||||
Rachael Maya Palmer | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Kane Boyd Cunningham | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Dr Magnus Laurence Johnson | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Ana Stanic | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|||||
Fiona Fieber | Ymddiriedolwr | 19 August 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.