Hanes ariannol THE GURU NANAK NISHKAM SEWAK JATHA (BIRMINGHAM) UK
Rhif yr elusen: 508470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.03m | £4.43m | £2.58m | £3.19m | £4.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.52m | £2.47m | £1.78m | £1.85m | £2.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.85m | £3.30m | £1.45m | £2.32m | £3.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.18m | £1.13m | £1.13m | £868.93k | £1.05m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.17k | £8.90k | £3.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.13m | £2.08m | £1.09m | £1.54m | £2.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £392.78k | £394.08k | £692.51k | £306.77k | £289.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.23k | £5.88k | £5.64k | £5.64k | £6.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.18m | £881.34k | £446.25k | £855.00k | £1.14m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £392.78k | £0 | £692.51k | £306.77k | £68.95k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.