ymddiriedolwyr YOUNG EALING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1171554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Martin Bradford | Cadeirydd | 28 May 2019 |
|
|
||||
Sharon Torpey | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Sophy Robinson | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Jo Brianti | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Yemi Adeola | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Rema Rathborne | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Jeanette Grose | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|
||||
Aysha Raza | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.