ymddiriedolwyr RARE CHARITY
Rhif yr elusen: 1169767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENRIETTA MARGARET LOVELL | Cadeirydd | 05 January 2016 |
|
|
||||
Gemma Bell | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
Adam James Saddler Hickie | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|
||||
Robert Scott Anderson | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
CECILLIA MAKONYOLA | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
||||
WILL LE FLEMING | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.