Hanes ariannol VOLUNTARY SERVICE ASSOCIATION (NORTHALLERTON AND DISTRICT)
Rhif yr elusen: 508525
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 30/09/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £323.14k | £410.44k | £277.95k | £300.83k | £300.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £328.26k | £338.55k | £335.30k | £356.40k | £356.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £133.00k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.50k | £175.59k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.