ymddiriedolwyr ST NEOTS AQUATIC AND LEISURE CIO
Rhif yr elusen: 1168906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Haydn Marks MBE CEng | Cadeirydd | 24 August 2016 |
|
|
||||
Katie Dundas-Todorov | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Allison Schonder | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Joanna Louise Drennan | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Emma Jayne Speed | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
LARRY EDWARD FITCH | Ymddiriedolwr | 24 August 2016 |
|
|
||||
IAN PELE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 24 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.