Hanes ariannol MOORLAND STAR
Rhif yr elusen: 1169760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.37k | £73.92k | £135.04k | £36.14k | £60.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.66k | £58.91k | £78.78k | £71.29k | £78.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.50k | N/A | N/A | N/A | £18.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.75k | £57.69k | £25.42k | £2.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.