Hanes ariannol The Harmony Centre
Rhif yr elusen: 1170086
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.07k | £159.24k | £157.14k | £135.33k | £192.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.82k | £114.68k | £150.45k | £150.67k | £165.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.00k | £80.44k | N/A | £83.16k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £700 | £1.45k | N/A | £3.14k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.