ymddiriedolwyr THE PETTS WOOD WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1170357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Elliott | Cadeirydd | 15 October 2020 |
|
|||||
Diane Joy Lewis | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Mary Plummer | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Rosemary Macer | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Leona Sanders | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Brenda Anne Bland | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Joanne Bown | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Brenda Joyce Eccleston | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Shirley Driscoll | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Marion Cooper | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Janet Wooldridge | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Valerie Ann McAuliffe | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.