ymddiriedolwyr ALDBOURNE YOUTH COUNCIL
Rhif yr elusen: 1169711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Lambert | Cadeirydd | 29 June 2017 |
|
|||||
Heidi Collett | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Ed Pope | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Georgie Littlewood | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Mhairi Trayes | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Peter Damian Hogan | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Valerie Francis Hood | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
||||
Ian Moritz Martin | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.