Hanes ariannol We Are Purposeful
Rhif yr elusen: 1169844
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £748.07k | £1.91m | £4.59m | £5.72m | £15.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.16m | £1.29m | £4.19m | £4.60m | £5.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £138.85k | £1.70m | £1.70m | £311.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £748.07k | £1.73k | £365.00k | £1.00k | £11.61m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.91m | £4.23m | £5.72m | £4.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £1.29m | £4.19m | £4.60m | £5.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £1.44k | £1.00k | £0 | £2.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £266.21k | £100.48k | £0 | £95.00k | £125.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £576.97k | £311.55k | £0 | £2.13m | £1.02m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.