ymddiriedolwyr HALTON SPEAK OUT CIO
Rhif yr elusen: 1170145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Snell | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
Kenneth Williams | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
Gerard Mathew Upham | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
Colin Leslie Rotherham | Ymddiriedolwr | 21 May 2017 |
|
|
||||
SHEILA MALONEY | Ymddiriedolwr | 15 July 2016 |
|
|
||||
LYNNE ELIZABETH MELARANGI | Ymddiriedolwr | 01 March 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.