Hanes ariannol ST PAUL'S COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 508943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.43m | £2.56m | £2.41m | £2.91m | £3.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.66m | £2.66m | £2.41m | £2.82m | £2.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.63m | £2.03m | £1.83m | £2.16m | £2.21m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.87k | £48.24k | £123.54k | £4.22k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.97k | £28.13k | £371 | £69.81k | £36.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £8.36k | £0 | £35.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.42m | £2.53m | £2.40m | £2.83m | £2.95m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.87k | £1.31k | £3.20k | £2.03k | £2.82k | |
|
Incwm - Arall | £1.15k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.66m | £2.66m | £2.41m | £2.82m | £2.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £477 | £378 | £0 | £0 | £668 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £78.88k | £72.56k | £78.91k | £8.22k | £85.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.