ymddiriedolwyr THE WALLINGFORD SPORTS TRUST
Rhif yr elusen: 1171574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Atkins | Cadeirydd | 10 February 2017 |
|
|
||||
Andrew Bucknell | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
John Kirkpatrick | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Kim Rawlingson | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Martin Richard Hoare | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Samantha Abrey | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Peter Alan Abery | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Adam Beasley | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|||||
Adrian Aldred | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
NIGEL ERSKINE HUGHES | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||
JONATHAN PEBWORTH | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||
STEFANIYA MARIYA LEIGH B.A. M.A. | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
NICOLA MICHELLE HOUSE BA FCA | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
BERYL ANN GUIVER M.SC MRTPI | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.