ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. CATHERINE'S, HATCHAM
Rhif yr elusen: 1172843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (268 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stanley Karimi Njoka | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Jeremy Mohan Palmer | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Katharine Maria Jane Robb | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Joanna Tapp | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Thomas Marshall Manson | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
STEPHANIE PESTORICH MANSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
JOHN BENJAMIN ROBB | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Camilla Marion Kennedy Harper | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
STEPHEN MICHAEL TOMKINS | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
CLARRE THOMAS | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Jocklyn Elaine Nenneh Awoonor-Gordon | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
LESLEY BARBARA MARSHALL | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
JANE MICHELLE ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.