ymddiriedolwyr CREATE A DREAM FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1172133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL MCLEAN | Cadeirydd | 30 April 2018 |
|
|
||||
Ailsa Watson | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||
Benjamin Ainger | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ELLIS | Ymddiriedolwr | 11 February 2017 |
|
|
||||
MATTHEW PEACE | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
ADAM AINGER | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.