ymddiriedolwyr SAXTON VILLAGE HALL CIO
Rhif yr elusen: 1170075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Peel | Cadeirydd | 08 March 2019 |
|
|
||||
Lynne Ware | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Julia Jefferson | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
John Bryan Wagstaff | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Priscilla Hetherton | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Margaret Wass | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Charlotte Cripps | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Erica Greenwood | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||
Jane Axtell | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Anita Britton | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
Chris Weston | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.